ymddiriedolwyr CHARLES ALDERSON RELIEF IN SICKNESS CHARITY
Rhif yr elusen: 510086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE ELIZABETH GUY | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|||||
Douglas John Barningham | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
SIMON WHITBY BARNINGHAM | Ymddiriedolwr | 02 October 2008 |
|
|
||||
ERNEST WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 17 April 2002 |
|
|||||
JANE SUNTER | Ymddiriedolwr | 07 July 1999 |
|
|
||||
JENNIFER KENDALL | Ymddiriedolwr | 06 April 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.