Ymddiriedolwyr THE BOLEH TRUST

Rhif yr elusen: 1175954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anthony Atkinson-Willes Ymddiriedolwr 12 September 2024
Dim ar gofnod
Christopher John Laws Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Nigel Craine Ymddiriedolwr 13 December 2022
Dim ar gofnod
David J Critchley MA Ymddiriedolwr 05 June 2022
Dim ar gofnod
Brook White Ymddiriedolwr 19 November 2021
Dim ar gofnod
Richard Thomas Metcalfe Ymddiriedolwr 29 October 2019
Dim ar gofnod
MARK MINSHULL Ymddiriedolwr 10 April 2018
Dim ar gofnod
TOBY MARRIS Ymddiriedolwr 10 April 2018
Dim ar gofnod
CAROLINE ELIZABETH MIDDLETON Ymddiriedolwr 08 April 2015
Dim ar gofnod