THE ROCHESTER GOOD STEWARDS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust makes grants to churches to support activities consistent with its objectives, including the provision and maintenance of facilities for public worship, the provision of ministers for the conduct of public worship and provision of pastoral care, outreach and evangelism, and the promotion of awareness and understanding of the doctrine of the Church of England.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Bexley
- Bromley
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Medway
Llywodraethu
- 18 Awst 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benedict Leonard | Ymddiriedolwr | 24 February 2025 |
|
|
||||
Mark Puckett | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Bratby | Ymddiriedolwr | 08 June 2023 |
|
|
||||
PAUL MICHAEL FREEMAN | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
||||
Rev MICHAEL PHILIP WARREN | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.38k | £52.91k | £14.25k | £34.00k | £40.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.59k | £27.79k | £22.79k | £25.04k | £45.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Chwefror 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION, AS THIS IS SET FORTH IN THE DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC RESIDING IN THE DIOCESES OF ROCHESTER, CANTERBURY AND CHICHESTER, BY SUPPORTING, THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND OTHERWISE, A) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF FACILITIES FOR PUBLIC WORSHIP, B) THE PROVISION OF MINISTERS FOR THE CONDUCT OF PUBLIC WORSHIP AND PROVISION OF PASTORAL CARE, C) OUTREACH AND EVANGELISATION, AND D) THE PROMOTION OF THE AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND. THE DOCTRINE OF THE CHURCH OF ENGLAND IS FOR THESE PURPOSES TO BE CONSTRUED IN ACCORDANCE WITH THE CHURCH OF ENGLAND (WORSHIP AND DOCTRINE) MEASURE 1974 AS ORIGINALLY ENACTED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St.Johns Church
Amherst Road
TUNBRIDGE WELLS
TN4 9LG
- Ffôn:
- 01892540897
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window