Hanes ariannol DUN FELL CHRISTIAN TRUST

Rhif yr elusen: 510095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £54.08k £35.67k £33.71k £118.28k £118.01k
Cyfanswm gwariant £62.91k £46.25k £50.63k £69.98k £63.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £16.34k N/A N/A