Hanes ariannol THE SOCIETY FOR THE PROMOTION OF MECHANISM AND INSTITUTION DESIGN

Rhif yr elusen: 1174289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £60 £60 £0 £9.11k £272
Cyfanswm gwariant £1.38k £755 £1.39k £892 £1.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A