NET-REACH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a UK based charity and can teach you online regardless of where you live. We pride ourselves on providing creative, educational delivery using online, face to face classes, paying careful attention to each students needs. Our programmes are developed for the individual and delivered by experienced, DBS checked teachers. Lessons are delivered online or at our Tutor Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARROLL EMLYN-JONES NUNNERLY | Cadeirydd | 21 October 2018 |
|
|
||||
Natasha Antoinette Bosley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Vernon Price | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
||||
RODERICK JAMES WALTON BURDON | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
|
||||
Linda Tame | Ymddiriedolwr | 21 October 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/09/2019 | 27/09/2020 | 27/09/2021 | 27/09/2022 | 27/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.18k | £6.14k | £6.08k | £4.32k | £8.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.54k | £7.00k | £10.76k | £6.10k | £7.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.50k | N/A | £1.60k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.75k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Medi 2023 | 27 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Medi 2023 | 27 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Medi 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Medi 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Medi 2020 | 02 Awst 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Medi 2020 | 24 Gorffennaf 2023 | 727 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR ALL OR ANY OF THE FOLLOWING PERSONS: (I) STUDENTS FROM THE AGES 11 - 18 WHO FIND THEMSELVES EXCLUDED FROM A SCHOOLING ESTABLISHMENT OR LEARNING ENVIRONMENT. (II) VULNERABLE ADULTS BETWEEN THE AGES OF 18 - 60 THAT FALL INTO THE CATEGORY OF NEET STUDENTS OR ARE LOW-WAGED AND IN POVERTY AND UNABLE TO ACCESS FREE EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Tutor Centre
The Old Village School
Llanwrda
Carmarthenshire
SA19 8HD
- Ffôn:
- 01550777701
- E-bost:
- RODBURDON9@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window