Hanes ariannol LUDLOW SWIMMING CLUB

Rhif yr elusen: 1174861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.91k £23.71k £39.69k £34.12k £36.94k
Cyfanswm gwariant £42.35k £11.52k £39.44k £42.18k £39.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.30k £2.50k N/A N/A