OSHI'S WORLD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Oshi's World fund and create inclusive events/activities/performances for people with disabilities with a specific focus on music and the arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 21 Awst 2017: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bethan Claire Grant | Cadeirydd | 11 March 2024 |
|
|
||||
Julia Lousie Elliot | Ymddiriedolwr | 04 February 2024 |
|
|
||||
BETHAN SARA MCMINN | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||
AIMEE JAYNE BOUSIE | Ymddiriedolwr | 25 February 2017 |
|
|
||||
HELEN MURPHY | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
RHIAN MURPHY | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.81k | £1.36k | £4.12k | £2.67k | £3.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.39k | £3.90k | £5.50k | £3.86k | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 08 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 19 Chwefror 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 FEB 2016 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 AUG 2017 as amended on 27 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
The promotion of social inclusion among people with disabilities, who are excluded from society, or parts of society due to their disability, in particular, but not exclusively by providing opportunities to encourage play, access theatre and the arts, social networking and support in a safe and accessible environment.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Burlington Street
Barry
CF63 3NW
- Ffôn:
- 07539466399
- E-bost:
- anna@oshisworld.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window