PRICKLES AND PAWS HEDGEHOG RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prickles and Paws Hedgehog Rescue is dedicated to the rescue, rehabilitation and release of native British hedgehogs. We admit hedgehogs from all over Cornwall and into Devon, working closely with vets and the RSPCA. A helpline is provided for both the public and vets. We attend events and offer educational talks, workshops and run a research program to improve hedgehog care and conservation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
Llywodraethu
- 12 Medi 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daren Colin Thomas | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Colette Beckham | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Budd | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Kristy Pauline Maki Gouldsmith CIPP/E LLM | Ymddiriedolwr | 27 April 2020 |
|
|
||||
DIANE ELIZABETH SOUTH BED HONS | Ymddiriedolwr | 12 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.69k | £99.91k | £72.06k | £113.35k | £188.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.40k | £49.12k | £75.28k | £76.10k | £92.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £500 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Sep 2017
Gwrthrychau elusennol
1)FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO FURTHER THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF THE HEDGEHOG SPECIES IN CORNWALL AND THE SOUTH-WEST. 2)FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF HEDGEHOGS IN NEED OF CARE AND ATTENTION BY PROVIDING RESCUE, CARE AND REHABILITATION SERVICE FOR SICK, INJURED, OR ORPHANED HEDGEHOGS WITH THE AIM OF RELEASING SUCH HEDGEHOGS BACK INTO THE WILD WHEREVER POSSIBLE. 3)TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF HEDGEHOGS AND THE CARE, METHODS OF TREATMENT, CONSERVATION AND HABITAT OF HEDGEHOGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 CHYNOWEN PARC
CUBERT
NEWQUAY
TR8 5HD
- Ffôn:
- 01637831299
- E-bost:
- hello@pricklesandpaws.org
- Gwefan:
-
pricklesandpaws.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window