East Cheshire Eye Society

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting Blind and Visually Impaired persons in the area of East Cheshire. Maintaining Resource Centre of specialist equipment. Advice and help on visual difficulties. Social and recreation activities provided.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 226347 MACCLESFIELD SOCIETY FOR THE BLIND
- 14 Medi 2017: Cofrestrwyd
- EAST CHESHIRE EYE SOCIETY (Enw gwaith)
- MACCLESFIELD EYE SOCIETY (Enw gwaith)
- MES (Enw gwaith)
- THE EYE SOCIETY (Enw gwaith)
- MACCLESFIELD SOCIETY FOR THE BLIND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr scott paul BANNISTER | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
john stephen mills | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|
||||
CATHERINE ELIZABETH COSTIGAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
elizabeth may durham | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||
pamela hodgkiss | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
COLIN HUGH FREDERICK TURNER | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
|||||
martin welch | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.18k | £74.08k | £83.66k | £39.44k | £72.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £66.65k | £77.23k | £79.36k | £44.25k | £71.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.00k | £10.25k | £30.58k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Mawrth 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Mawrth 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION CONVERSION DATED 04 APR 2019 as amended on 30 Nov 2021 as amended on 23 May 2022 as amended on 03 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE THE WELFARE OF PEOPLE WHO ARE BLIND AND THOSE WHO HAVE SUBSTANTIALLY DEFECTIVE SIGHT 2) TO INCREASE PUBLIC AWARENESS OF THE NEEDS OF BLIND AND PARTIALLY SIGHTED PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11
Market Place
MACCLESFIELD
cheshire
- Ffôn:
- 01625422602
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window