Hanes ariannol MEISTAD EDEN CHURCH

Rhif yr elusen: 1174626
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £86.82k £62.98k £64.52k £62.34k £78.37k
Cyfanswm gwariant £52.90k £45.76k £42.27k £55.90k £85.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.80k £8.78k N/A N/A