Hanes ariannol CYMDEITHAS ELUSENNOL YNYS MON
Rhif yr elusen: 1174536
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £607.56k | £553.75k | £461.93k | £532.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £901.48k | £838.06k | £545.89k | £1.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £604.66k | £553.75k | N/A | £532.95k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £2.90k | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £790.53k | £722.73k | N/A | £991.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £103.77k | £115.33k | N/A | £107.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.13k | £2.60k | N/A | £44.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £720.13k | N/A | £834.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £103.77k | £110.48k | N/A | £98.82k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £7.18k | £0 | N/A | £50.26k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.