ymddiriedolwyr ST MICHAEL AND ST JOHN'S (CLITHEROE LOYOLA) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 510145
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Ann Macdonald | Cadeirydd | 23 January 2009 |
|
|
||||
Bethany Jane Hammond | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
CATHERINE DOYLE | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|||||
Grace Mary Fellows | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Michael Richard Ryland Goode | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Ian John Macdonald | Ymddiriedolwr | 20 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.