IN SAFE HANDS RECOVERY HOUSING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In Safe Hands Recovery Housing charity offering those who suffer from addiction.Accommodation and support to stay off drugs and alcohol, enabling individuals to build a productive lifestyle by engaging in activities to help in budgeting, shopping, healthy eating, registration with doctors, assistance to maintain a home, training and education. Care and early education for early years, and families
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £138,212 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Solihull
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henna Butt | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
RACHEL ELIZABETH ADAMS | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.17k | £54.89k | £87.52k | £126.06k | £138.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.71k | £39.49k | £80.02k | £113.61k | £142.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £42.56k | £125.25k | £138.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.42k | £44.96k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Gorffennaf 2024 | 170 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
19 Gorffennaf 2024 | 170 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Chwefror 2024 | 386 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
21 Chwefror 2024 | 386 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Mai 2022 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 12 Mai 2022 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Awst 2021 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Awst 2021 | 183 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Feb 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE REHABILITATION OF PEOPLE WHO ARE IN NEED OF SUPPORT TO RECOVER FROM ADDICTION TO DRUGS AND ALCOHOL, BY PROVIDING SAFE AND SECURE ACCOMMODATION FOR THEM TO LIVE WHILE ENGAGING IN A STRUCTURED DRUG AND OR ALCOHOL RECOVERY PROGRAMME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
80 Wells Green Road
SOLIHULL
West Midlands
B92 7PQ
- Ffôn:
- 07806827314
- E-bost:
- insafehandsrecovery@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window