ymddiriedolwyr FRIENDS OF HAMILTON
Rhif yr elusen: 1173446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATE CHARNICK | Cadeirydd | 16 June 2017 |
|
|
||||
Ruth Barrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Katie Williams | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Karen Hickin | Ymddiriedolwr | 02 October 2020 |
|
|
||||
Iaina Borbora | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Sophie Begum | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Sonia Caddick | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
MICHAEL WATSON | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
SARAH CLARK | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
SIMBI FOLARIN | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
KIRANJIT KAUR HALLAN | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.