COMPAS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
COMPAS Charity aims to promote social inclusion for the public benefit by working with people who are socially excluded on the grounds of their ethnic origin, religion, belief or creed by developing the capacity and skills of members of that community to assist them to integrate with and participate more fully in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerdydd
- Caint
- Dinas Casnewydd
- Swydd Derby
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Gaerl?r
- Cabo Verde
- Slofacia
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 2017: CIO registration
- Compas Charity (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radim Licenik | Ymddiriedolwr | 21 October 2022 |
|
|
||||
Roman Masaryk | Ymddiriedolwr | 09 October 2022 |
|
|
||||
Helena Ground | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Dr Beverley Carpenter | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £97.97k | £114.02k | £198.72k | £305.49k | £209.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.34k | £82.84k | £168.11k | £284.48k | £227.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.37k | £55.48k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.97k | N/A | N/A | £81.15k | £22.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 30 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF COMPAS ARE: A) RELIEF IN NEED OF MEMBERS OF MIGRANT COMMUNITIES BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND INFORMATION OR IN ANY OTHER WAY REQUIRED; AND BY ENGAGING WITH SERVICE PROVIDERS, PUBLIC BODIES, INSTITUTIONS AND ORGANISATIONS TO ENABLE THOSE ENTITIES TO BETTER ADAPT THEIR SERVICES, POLICIES AND ACTIVITIES TO THE NEEDS OF THE MIGRANT COMMUNITIES. B) PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF OR CREED (IN PARTICULAR, MEMBERS OF THE ROMA COMMUNITY) BY DEVELOPING THE CAPACITY AND SKILLS OF MEMBERS OF THAT COMMUNITY TO ASSIST THEM TO INTEGRATE WITH AND PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. C) THE ADVANCEMENT OF CITIZENSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT BY PROMOTING A BETTER UNDERSTANDING WITHIN BRITISH SOCIETY; AND BY PROMOTING CIVIC RESPONSIBILITY, GOOD CITIZENSHIP AND VOLUNTEERING D) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PEOPLE IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY PROMOTING THE LEARNING OF NATIVE LANGUAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CZECH AND SLOVAK); SUPPORTING PARENTS TO ENGAGE WITH THEIR CHILDREN’S EDUCATION; AND MENTORING AND COACHING YOUNG PEOPLE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Rivergate Arcade
Viersen Platz
PETERBOROUGH
PE1 1EL
- Ffôn:
- 01733706600
- E-bost:
- contact@compas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window