Hanes ariannol MELBURY ABBAS AND CANN VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1173145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.90k £17.91k £3.21k £10.77k £9.66k
Cyfanswm gwariant £9.01k £2.92k £4.19k £11.83k £10.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 £17.43k N/A N/A N/A