Hanes ariannol BRADLEY ROAD EVANGELICAL BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1173094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £74.32k £87.05k £73.09k £63.15k £59.94k
Cyfanswm gwariant £86.37k £81.46k £67.18k £54.80k £59.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A