FREESTYLE 4 AFRICA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Encouragement of Arts for young African children. Promotion of the integrated study of the Arts and Academic Education. Provision of an online platform for members to unleash their creative potential. Development of strategic partnerships for continued investment in Education and the Arts. Education of Creativity and the Arts in all its aspects to the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Malawi
- Uganda
- Y Gambia
- Y Swdan
- Zambia
Llywodraethu
- 29 Ionawr 2018: Cofrestrwyd
- F4AF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANSATA KURANG | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
Dr Omar Janneh | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
MUSTAFA ALI DHAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.69k | £120 | £0 | £21 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06k | £604 | £0 | £13 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 483 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 483 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Mehefin 2022 | 137 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27 JUN 2017
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF THE INTEGRATED STUDY OF THE ARTS AND ACADEMIC EDUCATION FOR CHILDREN IN AFRICA. (B) TO ADVANCE, PRESENT, PROMOTE, ORGANISE, PROVIDE, MANAGE AND PRODUCE THE EDUCATION OF CREATIVITY AND THE ARTS IN ALL ITS ASPECTS INCLUDING MUSIC COMPOSITION (INSTRUMENTAL AND VOCAL), DANCE, DRAMAS, CREATIVE WRITING, POETRY, PAINTING, SCULPTURE, PHOTOGRAPHY, GRAPHIC AND CRAFT ARTS, INDUSTRIAL DESIGN, COSTUME AND FASHION DESIGN, MOTION PICTURES, OPERAS, FILMS, BROADCASTS, CONCERTS, ENTERTAINMENTS, EXHIBITIONS, TUTORIALS, SEMINARS, COURSES AND WORKSHOPS. (C) TO PROVIDE PRACTICAL AND FINANCIAL SUPPORT TO AFRICAN CHARITIES AND CREATIVE PROJECTS WHICH RAISE ASPIRATIONS AND ENABLE AFRICAN CHILDREN TO FULFIL THEIR FULL POTENTIAL IN THE AREA OF THE ARTS AND ACADEMIC EDUCATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 NENE GARDENS
FELTHAM
TW13 5PJ
- Ffôn:
- 07922269032
- E-bost:
- freestyle4africa@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window