FRIENDS OF ST PAUL'S AND ST TIMOTHY'S

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of St Paul's and St Timothy's Catholic Infant and Junior Schools, fundraising to support extra-curricular activities and additional learning equipment for the benefit of all pupils in both schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2019
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Dinas Lerpwl
Llywodraethu
- 11 Mai 2017: Cofrestrwyd
- ST PAUL'S AND ST TIMOTHY'S PTA (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Jane Flynn | Cadeirydd | 06 March 2018 |
|
|
||||
Kelly Bailey | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Clare Louise Smith | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Adam Beckett | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
CARLA TAYLOR | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
MICHELLE DOYLE | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.17k | £12.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £23.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 356 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 356 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 722 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 722 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1087 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1087 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1452 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1452 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Medi 2020 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 Lydford Road
LIVERPOOL
L12 5HE
- Ffôn:
- 07919828629
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window