THIRD ANGEL

Rhif yr elusen: 1181072
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Third Angel devise original live performance, making storytelling accessible to new audiences and participants. We use drama as a tool to achieve social goals - developing creativity and communication for individuals and communities. We work with emerging artists through mentoring and teaching, targeting those from backgrounds underrepresented in the arts or who experience barriers to access.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £197,190
Cyfanswm gwariant: £258,062

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Chwefror 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1201083 SIBE BY SIDE DRAMA GROUP
  • 10 Rhagfyr 2018: Cofrestrwyd
  • 07 Chwefror 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £169.66k £165.34k £187.06k £197.19k
Cyfanswm gwariant £164.08k £148.20k £177.93k £258.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £378
Incwm o grantiau'r llywodraeth £120.00k £34.66k £4.37k £1.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 12 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 12 Ionawr 2024 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 30 Tachwedd 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Ionawr 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 27 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 27 Tachwedd 2020 Ar amser