Hanes ariannol ST OSWALD'S PRIMARY SCHOOL PARENTS AND FRIENDS GROUP (GUISELEY)

Rhif yr elusen: 1173400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2020 30/08/2021 30/08/2022 30/08/2023 30/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.39k £983 £6.43k £4.90k £4.59k
Cyfanswm gwariant £1.22k £1.37k £2.27k £4.72k £3.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A