THE SOBRIETY PROJECT LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sobriety Project makes use of the inland waterways system, its environment, heritage and culture as resources for education training and community integration. It offers open access and support to individuals by creating innovative opportunities to raise their expectations self confidence and social mobility.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2018
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,387 o 2 gontract(au) llywodraeth a £9,861 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Caerefrog
- Dinas Kingston Upon Hull
- Dinas Wakefield
- Doncaster
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 1980: Cofrestrwyd
- 15 Mawrth 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE WATERWAYS MUSEUM AND ADVENTURE CENTRE (Enw gwaith)
- WATERSTART THORNE SUREWATERS SELBY (Enw gwaith)
- THE "SOBRIETY" PROJECT (Enw blaenorol)
- THE SOBRIETY PROJECT (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £370.27k | £420.08k | £429.09k | £294.61k | £334.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £449.12k | £426.25k | £406.41k | £373.12k | £410.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.38k | £30.83k | £22.40k | £12.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £9.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES DATED 12 MAY 1980
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PERSONS RESIDENT IN YORKSHIRE AND HUMBERSIDE (I) THROUGH IN PROVISION ON THE HUMBER KEEL 'SOBRIETY' OR ON ANY OTHER SUITABLE VESSEL OR VESSELS WHICH THE ASSOCIATION MAY HEREAFTER ACQUIRE OR ELSEWHERE OF ACCOMMODATION AND TRANSPORT AND EDUCATIONAL COURSES SEMINARS AND LECTURES FOR THE BENEFIT OF SUCH YOUNG PERSONS AFORESAID WHO ARE ENGAGED IN FIELD WORK IN GEOGRAPHY, HISTORY, ARCHAEOLOGY, BIOLOGY ETC. SEE MEMORANDUM AND ARTICLES FOR FURTHER DETAILS.
Maes buddion
YORKSHIRE EAST RIDING OF YORKSHIRE NORTH LINVOLNSHIRE NORTH EAST LINCOLNSHIRE CITY AND COUNTY OF KINGSTON UPON HULL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window