Ymddiriedolwyr DIVINE RESTORATION INTERNATIONAL CHURCH (PLACE OF TESTIMONY)
Rhif yr elusen: 1178333

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLOWOFELA EBENEZER LANRE | Cadeirydd | 09 October 2015 |
|
|
||||
Gabriel kosomolate | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Bolaji Ajibulu | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|
||||
GRACE OYEYEMI | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||
AWOTOREBO BOSEDE MUIBAT | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
||||
KOSOMOLATE SOLA GABRIEL | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.