Hanes ariannol CITY, UNIVERSITY OF LONDON STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1173858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.15m | £984.17k | £1.33m | £1.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £940.17k | £908.30k | £1.34m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £953.36k | £959.39k | £961.42k | £1.23m | £1.55m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.66k | £0 | £1.58k | £41.14k | £39.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £64.05k | £190.92k | £20.25k | £52.22k | £83.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £306 | £920 | £1.35k | £8.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £961.42k | £0 | £1.55m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £940.17k | £908.30k | £1.34m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.78k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.15k | £12.86k | £9.10k | £8.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.