Mide's Charitable Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Alleviating poverty
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Nigeria
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2017: CIO registration
- ARAMIDE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- FIDLER'S HELPING HAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rilwan Balogun | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
MORENIKE WURAOLA KEHINDE | Ymddiriedolwr | 03 November 2017 |
|
|
||||
TAWAKALITU FADAHUNSI | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
ADERONKE OMOTOLA FIDLER | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £69 | £869 | £400 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2024 | 325 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 21 Rhagfyr 2024 | 325 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Chwefror 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Chwefror 2023 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Chwefror 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Chwefror 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Nov 2017 as amended on 27 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTIVES OF THE CIO ARE: (1)THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP IN NIGERIA BY:- A)PROVISION OF LOANS AND BUSINESS GRANTS B)PROVISION OF SKILLS TRAINING C)PROVISION OF FOOD AND CLOTHING D)PAYMENT OF MEDICAL EXPENSES. (2)THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN NIGERIA BY PAYMENT OF SCHOOL FEES AND PROVISION OF EDUCATIONAL MATERIALS AND EQUIPMENT. (3) THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE UK BY THE PROVISION OF, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT AND SKILLS TRAINING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Evergreen
Crays Hill
BILLERICAY
CM11 2XP
- Ffôn:
- 07534835186
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window