Hanes ariannol UNION OF BRUNEL STUDENTS
Rhif yr elusen: 1173492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.80m | £2.83m | £2.41m | £2.85m | £3.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81m | £2.69m | £2.11m | £2.79m | £3.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £1.83m | £1.94m | £1.91m | £2.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £70.43k | £64.34k | £59.32k | £101.44k | £80.70k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £738.97k | £848.93k | £302.58k | £837.09k | £715.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.72k | £4.10k | £82 | £248 | £3.07k | |
|
Incwm - Arall | £125.42k | £79.64k | £114.73k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.66m | £2.60m | £2.10m | £2.75m | £3.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £143.10k | £88.62k | £9.17k | £32.94k | £21.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £12.95k | £23.67k | £21.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.