Hanes ariannol PRAMA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1174197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32m | £4.25m | £4.25m | £4.16m | £3.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.48m | £4.20m | £3.98m | £4.03m | £3.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £7.50k | £30.00k | £70.00k | £30.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.85k | £483.36k | £24.39k | £10.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £225.71k | £532.74k | £598.40k | £497.51k | £344.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £825.97k | £624.98k | £414.24k | £590.77k | £802.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.25m | £3.08m | £3.23m | £3.06m | £2.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.61k | £5.99k | £3.02k | £3.22k | £4.72k | |
|
Incwm - Arall | £7.11k | £2.91k | £2.52k | £2.27k | £2.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £12.29k | £175.00k | £74.63k | £18.49k | £13.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.72m | £3.63m | £3.58m | £3.45m | £3.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £759.28k | £569.99k | £401.33k | £576.27k | £680.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.04k | £25.40k | £25.46k | £24.28k | £22.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.