ymddiriedolwyr WETHERBY CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 510264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Marsh | Cadeirydd | 28 January 2022 |
|
|
||||
Liane Dawe | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Lane | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Kate Auld | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Christopher Gibbs | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|||||
Christine Outram | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
Kathy Brownridge Ms | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Kathleen Hart | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.