Hanes ariannol THE SOCIETY OF RADIOLOGISTS IN TRAINING
Rhif yr elusen: 1177027
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/05/2019 | 14/05/2020 | 14/05/2021 | 14/05/2022 | 14/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.98k | £41.90k | £4.45k | £23.38k | £34.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.90k | £28.78k | £8.46k | £13.71k | £16.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.