Hanes ariannol SEASONS FOR GROWTH GRIEF EDUCATION LIMITED

Rhif yr elusen: 1173121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.98k £33.98k £49.49k £46.76k £29.64k
Cyfanswm gwariant £22.31k £22.31k £31.11k £44.94k £46.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A