Hanes ariannol DURHAM AREA YOUTH

Rhif yr elusen: 1174888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £139.01k £148.13k £143.82k £249.77k £308.60k
Cyfanswm gwariant £108.27k £119.21k £128.19k £216.74k £287.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £40.41k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £28.34k £140.40k £15.39k £50.69k £62.32k