Hanes ariannol UPPER WHARFEDALE AGRICULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 510273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £165.86k £12.87k £186.83k £182.16k £203.53k
Cyfanswm gwariant £134.07k £20.11k £141.05k £176.72k £178.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £18.61k N/A N/A