Ymddiriedolwyr RISELEY CHILDREN'S CENTRE & COMMUNITY HUB
Rhif yr elusen: 1174707

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN WADY | Cadeirydd | 06 April 2017 |
|
|
||||
Amy Louise Catherine Richardson | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Kirsty Staniforth | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Christian James Burnage | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Loreen Michelle Shelford | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|
||||
Alan Keith Harry Williams | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Sharlene Taylor | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
SILAS WADY | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
KEITH HAYNES | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
ANDREW GELL | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
LYNN WADY | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
EMILY HERMON | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.