WESTCLIFF COMMUNITY ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide and assist local residence with their preferred activities and needs, ie bingo, luncheon club, supper night, carpet bowls, card & dominoes Running leisure trips and entertainment and hire of rooms for other organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £67,204 o 2 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 24 Mai 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1143693 Westcliff Community Drop-In Centre
- 18 Medi 1980: Cofrestrwyd
- 24 Mai 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.18k | £94.18k | £99.99k | £93.54k | £80.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £90.15k | £90.15k | £105.19k | £99.92k | £63.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £67.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Mawrth 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Mawrth 2022 | 30 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Mai 2021 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
10 Mai 2021 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 10 Mai 2021 | 465 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2019
(Mae'r cyfrifon |
10 Mai 2021 | 465 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 JUNE 1976
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ASHBY ROAD WEST, BURRINGTON ROAD NORTH, KINGSWAY SOUTH AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window