BISONG FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF POVERTY AMONGST CHILDREN IN CAMEROON BY SUPPORTING ORPHANAGES THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG ORPHANED CHILDREN UNDER THE AGE OF 18 IN CAMEROON BY THE PROVISION OF EDUCATION AND EDUCATIONAL RESOURCES AND THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING IN ORDER TO DEVELOP THE NECESSARY SKILLS TO IMPROVE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Camerwn
Llywodraethu
- 11 Hydref 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL NKONGHO BISONG | Cadeirydd | 03 February 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.70k | £2.84k | £14.26k | £19.26k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.86k | £3.88k | £11.61k | £20.30k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 49 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 49 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 11 Hydref 2024 | 194 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 414 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 11 OCT 2017 AMENDED ON 18 JAN 2020 as amended on 27 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
1. THE RELIEF OF POVERTY AMONGST CHILDREN IN CAMEROON BY SUPPORTING ORPHANAGES. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AMONG ORPHANED CHILDREN UNDER THE AGE OF 18 IN CAMEROON BY THE PROVISION OF EDUCATION AND EDUCATIONAL RESOURCES AND THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING IN ORDER TO DEVELOP THE NECESSARY SKILLS TO IMPROVE EMPLOYMENT OPPORTUNITIES AND IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3. THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION IN THE UNITED KINGDOM ON THE GROUNDS OF GENDER AND DISABILITY. 4 THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES THROUGH THE PROVISION OF RAISING AWARENESS OF DOMESTIC VIOLENCE AND KNIFE CRIME IN THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 DENGAINE CLOSE
PAPWORTH EVERARD
CAMBRIDGE
CB23 3UH
- Ffôn:
- 07956757504
- E-bost:
- mail@bisongfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window