ymddiriedolwyr THE HUNTER CENTRE
Rhif yr elusen: 1173587
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE LYNETTE DOWNING | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|
||||||
Rimas Jon Gudelis | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||||
Catherine Helen Bradford | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||||
RICHARD KNIGHT | Ymddiriedolwr | 12 March 2022 |
|
|||||||
Belinda Jane Pope | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||||
Dr Mark Hurst | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|||||||
MARTIN COAKLEY | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.