THEIR VOICE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of poverty for victims of Modern-Day Slavery and Human Trafficking or those at risk of being trafficked by; - a) Supplying products to meet their daily needs. b) Providing essentials for new-born babies and pregnant women. c) Promoting awareness of Human Trafficking and Modern Slavery. d) Providing education, advice and information. e) Providing emotional & life skill advice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Dwyrain Sussex
- Essex
- Gorllewin Sussex
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Harvey-Afuwape | Cadeirydd | 15 March 2018 |
|
|
||||
Debra Weekes | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Urmi Raval | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
CAROLYN ANN THOM | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Seema Kohli | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Martyn Thom | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63.59k | £59.35k | £40.23k | £56.46k | £289.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.98k | £62.19k | £50.78k | £60.88k | £293.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.68k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 10 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 22 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Nov 2017
Gwrthrychau elusennol
TO HELP RELIEVE POVERTY IN ENGLAND AND WALES FOR VICTIMS OF MODERN SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING OR THOSE AT RISK OF BEING TRAFFICKED BY: - A) SUPPLYING MEN, WOMEN AND CHILDREN WITH PRODUCTS TO MEET THEIR DAILY NEEDS. B) PROVIDING ESSENTIALS FOR NEW BORN BABIES AND PREGNANT WOMEN. C) PROMOTING AWARENESS IN HUMAN TRAFFICKING AND MODERN SLAVERY OF MEN, WOMEN AND CHILDREN. D) PROVIDING EDUCATION, ADVICE AND INFORMATION. E) PROVIDING EMOTIONAL AND LIFE SKILL ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O The Officers Mess
Coldstream Road
CATERHAM
Surrey
CR3 5QX
- Ffôn:
- 07474204408
- E-bost:
- info@theirvoice.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window