Hanes ariannol The Jamal Foundation

Rhif yr elusen: 1174701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.73k £24.39k £20.87k £18.07k £18.55k
Cyfanswm gwariant £6.30k £6.08k £1.80k £10.64k £12.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A