BREAST CANCER KENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to provide the following to the people of Kent and East Sussex; protection and promotion of health, relief of those in ill-health as a result of breast cancer, promotion of research into the nature, causes, diagnosis, prevention and treatment of breast cancer and the advancement of education through providing training to medical professionals specialising in breast cancer.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caint
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1054459 THE MID KENT BREAST CANCER RESEARCH APPEAL CHARITA...
- 13 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepika Akolekar | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
Judith Stevens | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Dr Gabrielle Chesover | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Michal Uhercik | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Laura Freeman | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Judith Mallett | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Eleonora Grandi | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Hazel Randall | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Colm Walls | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
HELEN LOUISE TEARE | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
||||
Dr RUSSELL BURCOMBE | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.57k | £109.79k | £26.68k | £112.00k | £379.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.29k | £11.42k | £10.07k | £10.79k | £123.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ebrill 2024 | 83 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROTECT AND PROMOTE THE HEALTH AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM BREAST CANCER AND OTHER BREAST DISEASE IN KENT AND OTHER PARTS OF THE SOUTH EAST OF ENGLAND BY: (A) PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SUPPORT SERVICES; (B) PROVIDING FINANCIAL SUPPORT FOR RESEARCH INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS, PREVENTION AND TREATMENT OF BREAST CANCER AND OTHER BREAST DISEASE; AND (C) PROVIDING EDUCATION TO THE PUBLIC REGARDING BREAST CANCER AND OTHER BREAST DISEASE, AND TRAINING TO MEDICAL PROFESSIONALS SPECIALISING IN BREAST CANCER AND RECONSTRUCTIVE SURGERY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Breast Cancer Kent
PO Box 1355
MAIDSTONE
Kent
ME14 9UP
- Ffôn:
- 01622224111
- E-bost:
- breastcancerkent@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window