Ymddiriedolwyr BREAST CANCER KENT

Rhif yr elusen: 1176249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Deepika Akolekar Cadeirydd 19 November 2019
Dim ar gofnod
Judith Stevens Ymddiriedolwr 30 January 2024
Dim ar gofnod
Dr Gabrielle Chesover Ymddiriedolwr 30 January 2024
Dim ar gofnod
Michal Uhercik Ymddiriedolwr 30 January 2024
Dim ar gofnod
Laura Freeman Ymddiriedolwr 07 May 2019
Dim ar gofnod
Judith Mallett Ymddiriedolwr 07 May 2019
Dim ar gofnod
Eleonora Grandi Ymddiriedolwr 07 May 2019
Dim ar gofnod
Hazel Randall Ymddiriedolwr 07 May 2019
Dim ar gofnod
Colm Walls Ymddiriedolwr 23 January 2018
Dim ar gofnod
HELEN LOUISE TEARE Ymddiriedolwr 13 December 2017
Dim ar gofnod
Dr RUSSELL BURCOMBE Ymddiriedolwr 13 December 2017
Dim ar gofnod