ymddiriedolwyr OPEN AIR CAMPAIGNERS (GB)
Rhif yr elusen: 1174749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Harry Beckingham | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Duncan Njoroge | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
NICHOLAS DURDEN | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Michael John Getley | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
HELEN LEIGHTON | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|||||
GRAHAM WORDEN | Ymddiriedolwr | 30 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.