Ymddiriedolwyr TOPSHAM RUGBY FOOTBALL CLUB
Rhif yr elusen: 1174681

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Cottle | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Darren Oxland | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Nigel Robert Francis Deasy | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Mark Philip David Dixie | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Peter Hawley | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Freyja Wilkinson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Sebastian Stewart | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Mercedes Osborne | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Professor Katie Sarah Lunnon | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Ron Murray | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.