Hanes ariannol THE HUMANE LEAGUE UK
Rhif yr elusen: 1177926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533.10k | £634.18k | £798.52k | £1.52m | £2.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £286.01k | £682.81k | £680.59k | £1.12m | £1.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £531.47k | £633.78k | £755.03k | £1.52m | £2.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £408 | £485 | £120 | £16 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £100 | £110 | £981 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £42.90k | £0 | £450 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £284.73k | £89.46k | £602.52k | £957.47k | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.29k | £593.35k | £78.07k | £164.93k | £134.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.91k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.