ASSOCIATION FOR VIDEO INTERACTION GUIDANCE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity acts to advance the education and skills of the public using the method of 'Video Interaction Guidance'. It does this by ensuring that helping professionals who practice VIG are themselves competent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mai 2018: Cofrestrwyd
- AVIGUK (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Elizabeth Hind | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Martin Carey | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr Ruth Clayton | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Sarah Baillie | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Alison Annear | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.97k | £43.17k | £82.77k | £79.39k | £118.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.83k | £42.56k | £68.98k | £96.36k | £106.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 JUN 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 MAY 2018 as amended on 09 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE 'SOCIALLY EXCLUDED' AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY IN SUCH WAYS AS THE CHARITY THINKS FIT INCLUDING BY: 1) ADVANCING THE EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT OF THE PUBLIC IN ATTUNED DIALOGUE, MENTALISATION AND ACTIVE PROBLEM-SOLVING THROUGH THE METHOD OF VIDEO INTERACTION GUIDANCE, ESPECIALLY WHERE PEOPLE ARE HAVING DIFFICULTY IN ESTABLISHING AND MAINTAINING SATISFYING AND EFFECTIVE COMMUNICATION WITH OTHERS. 2) PROMOTING THE CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 'HELPING PROFESSIONS' IN ATTUNED DIALOGUE, MENTALISATION AND ACTIVE PROBLEM-SOLVING THROUGH THE METHOD OF VIDEO INTERACTION GUIDANCE 3) PROVIDING TRAINING MATERIALS FOR THE CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 'HELPING PROFESSIONS' IN THE USE OF VIDEO INTERACTION GUIDANCE 4) PROVIDING AN ACCREDITATION SYSTEM FOR THE CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE 'HELPING PROFESSIONS' IN THE USE OF VIDEO INTERACTION GUIDANCE 5) MAINTAINING A REGISTER OF ALL ACCREDITED PRACTITIONERS AND SUPERVISORS IN THE USE OF VIDEO INTERACTION GUIDANCE 6) ENSURING THAT ETHICAL STANDARDS AND COMPETENT PRACTICE ARE MAINTAINED BY THOSE WHO TRAIN THE 'HELPING PROFESSIONS' IN THE USE OF VIDEO INTERACTION GUIDANCE. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CAPITAL OFFICE
124 City Road
LONDON
EC1V 2NX
- Ffôn:
- 07598279124
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.