Hanes ariannol SAGARMATHA GURKHA-NEPALESE COMMUNITY (ASHFORD KENT) CIO

Rhif yr elusen: 1175315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.34k £21.89k £19.81k £99.34k £63.74k
Cyfanswm gwariant £6.46k £8.30k £8.27k £26.76k £41.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A