Hanes ariannol INTELLIGENCE CORPS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1175211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £860.98k £499.85k £599.18k £490.24k £490.24k
Cyfanswm gwariant £433.26k £361.43k £384.00k £519.41k £519.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £773.50k N/A £488.70k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £29.22k N/A £29.66k N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £2.34k N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £53.83k N/A £78.48k N/A N/A
Incwm - Arall £4.43k N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £108.00k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £405.88k N/A £326.72k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £27.39k N/A £57.28k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £23.44k N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £202.62k N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.38k N/A £57.28k N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A £0 N/A N/A