ymddiriedolwyr SEND AND RIPLEY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 1174161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Brown | Cadeirydd | 17 August 2017 |
|
|||||
Christopher Carr | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Jenny Jackson | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Philip John Davie | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Christina Sheard | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
ALAN COOPER | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
ANDREW JONES | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
PETER CROUCHER | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
JOHN SLATFORD | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
CLARE MCCANN | Ymddiriedolwr | 07 August 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.