Hanes ariannol AKAB WELFARE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1175430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £187.17k £209.50k £150.38k £224.50k £340.08k
Cyfanswm gwariant £138.06k £202.03k £162.63k £210.51k £247.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A