QUR'AN HALAQAH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Producing and/or distributing literature on the Qur'an to enlighten others about the Qur'an and the Islamic religion 2. Providing coaching and mentoring to support Muslim women and girls in their study of the Qur'an and the Islamic religion 3. Organising lectures and gatherings for Muslim women to discuss the Qur'an and the Islamic religion
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 25 February 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Hydref 2017: CIO registration
- QH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SELIAT AGBOOLA | Cadeirydd | 26 October 2017 |
|
|
||||
KHUDEJA BEGUM | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
AZEEZAT AKANDE | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/04/2019 | 25/10/2020 | 25/10/2021 | 25/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.32k | £304 | £350 | £300 | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.24k | £299 | £323 | £273 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 25 Chwefror 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Chwefror 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Hydref 2020 | 26 Mawrth 2022 | 213 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Hydref 2020 | 30 Mawrth 2022 | 217 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 25 Ebrill 2019 | 30 Mawrth 2021 | 399 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 25 Ebrill 2019 | 31 Mawrth 2021 | 400 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 26 Oct 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, PARTICULARLY MUSLIM WOMEN IN THE UK, BY MEANS OF RAISING AWARENESS, PROVIDING INFORMATION AND OFFERING ADVICE ABOUT THE QUR'ANIC SCRIPTURE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 EVANDALE ROAD
LONDON
SW9 6SU
- Ffôn:
- 07956216838
- E-bost:
- salam@quranhalaqah.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window